Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Aagaard Winther | 22.09.2008 | 01.07.2010 | direktion |
Sisse Fjelsted Rasmussen | 11.05.2007 | 22.09.2008 | direktion |
Morten Graabek Stig | 19.12.2005 | 11.05.2007 | direktion |
Sisse Fjelsted Rasmussen | 25.08.2005 | 19.12.2005 | direktion |
Bent Klenke Christensen | 13.01.2004 | 25.08.2005 | direktion |
Ronnie Nielsen | 14.01.2000 | 13.01.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Valentin Thore Ringgård | 30.10.2009 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Mads Aagaard Winther | 22.09.2008 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Githa Karen Elsborg | 30.08.2007 | 30.10.2009 | bestyrelse |
Ulrik Gabelgaard | 11.05.2007 | 30.08.2007 | bestyrelse |
Morten Graabek Stig | 19.12.2005 | 11.05.2007 | bestyrelse |
John Björkman | 19.12.2005 | 11.05.2007 | bestyrelse |
Ulrik Gabelgaard | 25.08.2005 | 19.12.2005 | bestyrelse |
Sisse Fjelsted Rasmussen | 02.05.2005 | 22.09.2008 | bestyrelse |
Sigvard Carl Gustav Andreasson | 01.05.2004 | 02.05.2005 | bestyrelse |
Nico Schou Sørensen | 01.02.2004 | 01.05.2004 | bestyrelse |
Sigvard Carl Gustav Andreasson | 30.04.2003 | 13.01.2004 | bestyrelse |
Carl Erik Kjærsgaard | 31.05.2000 | 01.07.2010 | formand |
Bent Klenke Christensen | 31.05.2000 | 25.08.2005 | bestyrelse |
Ronnie Nielsen | 14.01.2000 | 01.02.2004 | bestyrelse |
Knud Erik Meinertz | 14.01.2000 | 01.02.2004 | bestyrelse |
Arne Nielsen | 14.01.2000 | 31.05.2000 | bestyrelse |