Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-11-16 fjernes Binavne: DRAGONS LAIR ÅLBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-11-14 fjernes Direktion: René Stensgaard Vendt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med legetøj og spil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 fjernes Navne: DRAGONS LAIR ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Stiftere: Simon Paul Bridge, René Stensgaard Vendt, Peter Pekala (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet N. K. MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Vedtægter: 2006-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 33, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med legetøj og spil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 33, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-07 tilføjes Binavne: DRAGONS LAIR ÅLBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Direktion: René Stensgaard Vendt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Navne: DRAGONS LAIR ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet N. K. MORTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Stiftere: Simon Paul Bridge, René Stensgaard Vendt, Peter Pekala (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)