Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søkrogvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søkrogvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søkrogvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofte Industri 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-11-30 tilføjes Legale ejere: Allan Bunde Hansen, Torben Michael Jensen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-02-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2012-02-08 fjernes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofte Industri 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofte Industri 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofte Industri 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Direktion: Allan Bunde Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Navne: AT HOLDING, HELSINGE ApS (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-02-15 tilføjes Reelle ejere: Allan Bunde Hansen, Torben Michael Jensen (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2000-02-15 tilføjes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Stiftere: Torben Michael Jensen, Allan Bunde Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Vedtægter: 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)