Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Melvillevej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-22 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Hem Flodgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-22 fjernes Navne: H & D HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Melvillevej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Jakob Hem Flodgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt at eje aktier og ligende i andre selskaber og eje andre værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Navne: H & D HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 fjernes Navne: VICH 5945 ApS (offentliggjort 2000-02-28)
Den 2000-07-04 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Vedtægter: 2000-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Navne: VICH 5945 ApS (offentliggjort 2000-02-28)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)