Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2008-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Navne: VENTELO DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-25 fjernes Binavne: VENTELO WEBPARTNER A/S, BUSINESS CARRIER BROKERS A/S, AXITI DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Bestyrelse: Hreinn Jakobsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Direktion: Rasmus Forup Helmich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Stiftere: TELE- OG ITGRUPPEN ApS, PHONE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med tele- og datakommunikationsydelser samt tilhørende produkter, yde rådgivning i forbindelse hermed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med et medlem direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Vedtægter: 2008-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2007-11-06 tilføjes Bestyrelse: Hreinn Jakobsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Bestyrelse: Svein Sigurd Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 fjernes Bestyrelse: Jacob Holst Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Bestyrelse: Per Morten Torvildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jacob Holst Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 fjernes Bestyrelse: Jacob Holst Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jacob Holst Vinther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 fjernes Bestyrelse: Steffen Hellum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-20 fjernes Direktion: Rune Wennberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-25 tilføjes Direktion: Rasmus Forup Helmich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2006-01-03 tilføjes Navne: VENTELO DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-02 fjernes Navne: AXITI DANMARK A/S (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Harv (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 fjernes Bestyrelse: Jane Skovdal Frobenius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-05 tilføjes Direktion: Rune Wennberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-05 fjernes Direktion: Kenneth Fischer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-25 tilføjes Bestyrelse: Rune Wennberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-25 fjernes Bestyrelse: Are Berglund Mathisen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-25 tilføjes Direktion: Kenneth Fischer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-25 fjernes Direktion: John Arne Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-11 tilføjes Direktion: John Arne Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Direktion: Leonardo Melo Gallardo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-29 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-24 tilføjes Bestyrelse: Jane Skovdal Frobenius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Bestyrelse: Claus Christian Bayer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Leonardo Melo Gallardo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Direktion: Rune Wennberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 4., 1164 København K (offentliggjort 2000-12-21)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 820.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Navne: AXITI DANMARK A/S (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2001-05-29 fjernes Navne: BUSINESS CARRIER BROKERS A/S (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Rune Wennberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Bestyrelse: Claus Christian Bayer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 fjernes Bestyrelse: Niels Hareskov Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 fjernes Direktion: Aage Toft Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 4., 1164 København K (offentliggjort 2000-12-21)
Den 2000-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 4, 1., 1620 København V (offentliggjort 2000-10-09)
Den 2000-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 4, 1., 1620 København V (offentliggjort 2000-10-09)
Den 2000-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 4., 1164 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-10 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 4., 1164 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Hareskov Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Binavne: VENTELO WEBPARTNER A/S, BUSINESS CARRIER BROKERS A/S, AXITI DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Aage Toft Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: BUSINESS CARRIER BROKERS A/S (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: TELE- OG ITGRUPPEN ApS, PHONE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)