Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 3, 1., 1160 København K (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Binavne: REGNSKABSAFDELINGEN ApS, KONTORSERVICE ApS, BUSINESS SERVICE ApS, 2900 ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-07 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: mail@reach.dk (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Legale ejere: Mikhail Calamba (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Navne: REACH.DK ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Reelle ejere: Mikhail Calamba (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Stiftere: CITY-OFFICE ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-04-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 Statstidende Dekret
Den 2020-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Troels Edelmann Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 3, 1., 1160 København K (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@reach.dk (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicevirksomhed, drift af e-business samt anden efter direktionens skøn dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2014-08-06 tilføjes Vedtægter: 2014-08-06 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-08-06 fjernes Binavne: JYSK BUSINESS CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Legale ejere: Mikhail Calamba (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Reelle ejere: Mikhail Calamba (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Direktion: Troels Edelmann Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-05-23 fjernes Direktion: Maria Cristina van Deurs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2013-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 5., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET NØRRE VOLDGADE 9ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Direktion: Maria Cristina van Deurs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Direktion: Arne Linde Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 tilføjes Direktion: Arne Linde Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Direktion: Tim Carter Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET NØRRE VOLDGADE 9ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-03 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-03 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bigler & Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2007-06-20 tilføjes Direktion: Tim Carter Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Direktion: Troels Edelmann Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Binavne: REACH-BILIMPORT.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bigler & Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 fjernes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 tilføjes Direktion: Troels Edelmann Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 fjernes Direktion: Casper Dyrehauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-03-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 60, 5., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Binavne: REACH-BILIMPORT.DK ApS, JYSK BUSINESS CENTER ApS, REGNSKABSAFDELINGEN ApS, KONTORSERVICE ApS, BUSINESS SERVICE ApS, 2900 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Direktion: Casper Dyrehauge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-07 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Navne: REACH.DK ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Stiftere: CITY-OFFICE ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2000-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)