Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-06 fjernes Direktion: Michael Meister (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-06 fjernes Navne: MEISTER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Stiftere: Michael Meister (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-03-10 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Direktion: Michael Meister (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og rådgivning m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Navne: MEISTER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Stiftere: Michael Meister (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Vedtægter: 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)