Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KIM EJLERTSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2010-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: KIM EJLERTSEN INVEST A/S. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2010-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KIM EJLERTSEN PROFESSIONEL BILPLEJE A/S. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 59, 2400 København NV (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Kim Ejlertsen (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Navne: KIM EJLERTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Kim Ejlertsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: John Bygballe Haven Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-04 fjernes Direktion: John Bygballe Haven Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Kim Ejlertsen (direktion) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-16 tilføjes Legale ejere: John Bygballe Haven Andersen, Kim Ejlertsen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-16 fjernes Legale ejere: John Bygballe Haven Andersen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-15 fjernes Legale ejere: Kim Ejlertsen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2011-12-01 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2004-09-30 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 59, 2400 København NV (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Direktion: Kim Ejlertsen (direktion) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2000-06-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktierne i Kim Ejlertsen Automobiler A/S samt anden finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: KIM EJLERTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-06-27 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3853 (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2000-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2000-06-28 tilføjes Vedtægter: 2000-06-28 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-06-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Kim Ejlertsen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3853 (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)