Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 13, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 fjernes Navne: LEXVIPA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Stiftere: V.I. TRADING ApS, ML ERHVERV A/S, HANS-HENRIK PALM HOLDING ApS, CAKEKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Bestyrelse: Vagn Henrik Ibsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Direktion: Jan Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder i form af køb, salg og udvikling af faste ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Vedtægter: 2002-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 13, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Bestyrelse: Vagn Henrik Ibsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Direktion: Jan Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Navne: LEXVIPA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Stiftere: V.I. TRADING ApS, ML ERHVERV A/S, HANS-HENRIK PALM HOLDING ApS, CAKEKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)