Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 17, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 fjernes Direktion: Peter Svarre Jacobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 fjernes Navne: ALEXTAS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Revisor: Revision- og Regnskabskontoret v/Henning Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Stiftere: Lars Svarre Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 17, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 17, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 17, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 104, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2000-06-05)
Den 2004-02-01 tilføjes Revisor: Revision- og Regnskabskontoret v/Henning Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 fjernes Revisor: E M R Sandby ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 104, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2000-06-05)
Den 2000-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Peter Svarre Jacobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Lars Svarre Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, service- virksomhed, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Vedtægter: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hessensgade 30, 3., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Revisor: E M R Sandby ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Revisor: FF DANMARK AF 26. APRIL 1901 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2000-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hessensgade 30, 3., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Direktion: Lars Svarre Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Navne: ALEXTAS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Revisor: FF DANMARK AF 26. APRIL 1901 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Stiftere: Lars Svarre Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)