Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2000-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSMEDIC ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 9. september 2016 ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Sne & Snö A/S. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2019-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOP INVEST ApS. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-01-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 16, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 4, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Ole Emanuel Svendsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Emanuel Svendsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Legale ejere: Ole Emanuel Svendsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Ole Emanuel Svendsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1999-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødgade 4, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2014-05-14)
Den 1999-12-15 tilføjes Direktion: Ole Emanuel Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingvirksomhed og som investeringsvirksomhed, samt enhver beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Navne: OSMEDIC HOLDING ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Stiftere: Ole Emanuel Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Vedtægter: 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-13)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)