Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 fjernes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Direktion: Jan Hoffmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 fjernes Navne: TDL.0116 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Stiftere: TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage og forvalte investeringer omfattet af Lov om Finansiel Virksomhed § 162, stk. 1. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller Bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-18 tilføjes Vedtægter: 2005-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: TDL.0116 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 fjernes Navne: TL 16 ApS (offentliggjort 1999-12-29)
Den 1999-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Direktion: Jan Hoffmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Navne: TL 16 ApS (offentliggjort 1999-12-29)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Stiftere: TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)