Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | xbrl | Legale ejere | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapitalvaluta | Hovedbranche |
Den 2024-04-03 tilføjes Bestyrelse: Andreas Davies Sandbu (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-03 fjernes Bestyrelse: Martin Senning Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-03 tilføjes Vedtægter: 2024-04-03 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 fjernes Bestyrelse: Johnny Emil Søbæk Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-10-31 tilføjes Vedtægter: 2023-10-31 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Bestyrelse: Johnny Emil Søbæk Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-03-29 fjernes Bestyrelse: Mikael Konnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Johnny Emil Søbæk Henriksen (formand) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-24 tilføjes Legale ejere: Viking Venture 29 AS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: Kapitalforeningen BankInvest Select (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-14 tilføjes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, AD.ANDCO ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-13 fjernes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, AD.ANDCO ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.106.200,50 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-07-07 tilføjes Bestyrelse: Thorsten Köhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-07-03)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.026.094,70 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-10-21 tilføjes Legale ejere: DICO ApS, STRATEGIC INVESTMENTS A/S (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-20 fjernes Legale ejere: DICO ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-30 tilføjes Bestyrelse: Susanne Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-03-30 fjernes Bestyrelse: Peter Aue Elbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.018.781,70 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-02-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Moesgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-02-03 fjernes Bestyrelse: Casper Moltke-Leth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Vedtægter: 2021-02-03 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.802,70 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, AD.ANDCO ApS, Kapitalforeningen BankInvest Select, PE INVEST ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-01-14 fjernes Legale ejere: Christian Nellemann (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-13 fjernes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, PE INVEST ApS, AD.ANDCO ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 22, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 2, 3., 1117 København K (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-08-31 tilføjes Binavne: Armstrong One A/S (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-08-17 tilføjes Vedtægter: 2020-08-17 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 943.552,70 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-04-28 tilføjes Vedtægter: 2020-04-28 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 851.085,80 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Emre Gürsoy (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Jesper Valentin Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-21 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at udvikle, sælge og implementere software og computerudstyr samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 828.690,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-03-21 tilføjes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, PE INVEST ApS, AD.ANDCO ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2018-03-20 fjernes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, PE INVEST ApS, AD.ANDCO ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 tilføjes Vedtægter: 2018-03-21 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med to bestyrelsesmedlemmer, af den administrerende direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 731.321,60 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Casper Moltke-Leth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: LERBRANDT LOKOMOTIV ApS, PE INVEST ApS, AD.ANDCO ApS, Christian Nellemann, DICO ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Agillic Limited (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-12 tilføjes Binavne: Wavetech A/S (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 fjernes Binavne: WAVETECH ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 723.401,30 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Navne: AGILLIC A/S (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-30 fjernes Navne: AGILLIC ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Vedtægter: 2017-12-31 (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 2, 3., 1117 København K (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Antonigade 2, 1106 København K (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Hjemmeside: www.agillic.com (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@agillic.com (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-30 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-05-30 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Bo Thorslund Sannung (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Bestyrelse: Frederik Wiedemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-01 tilføjes Bestyrelse: Frederik Wiedemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Valentin Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-01 fjernes Direktion: Frederik Wiedemann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at udvikle, sælge og implementere software og computerudstyr samt hermed beslægtede aktiviteter. The object of the company is to carry on activities in the form of making, developing and installing software and computer equipment and activities related thereto. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2013-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 235.189,00 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 tilføjes Legale ejere: Agillic Limited (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med to bestyrelsesmedlemmer, af den administrerende direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. The Company shall be bound by the signatures of the chairman of the Board of Directors jointly with two Board members, by the chief executive officer together with two Board members or joint signature of the entire Board of Directors. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2013-09-01 tilføjes Bestyrelse: Johnny Emil Søbæk Henriksen (formand) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2013-08-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Hyldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Direktion: Frederik Wiedemann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-04 fjernes Direktion: Carsten Hyldahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Aue Elbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-15 fjernes Bestyrelse: Jeppe Heinrich Zink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 234.189,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Antonigade 2, 1106 København K (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-04 tilføjes Direktion: Carsten Hyldahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-04 fjernes Direktion: Mikko Sakari Hietanen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-04 fjernes Bestyrelse: Michael Frayne (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-05 tilføjes Bestyrelse: Mikko Sakari Hietanen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-05 tilføjes Direktion: Mikko Sakari Hietanen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-05 fjernes Direktion: Carsten Hyldahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)