Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Larsen | 13.08.2001 | 01.01.2006 | direktion |
Poul Jørgensen | 09.09.1999 | 13.08.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorthe Annette Svendsen | 27.06.2002 | 01.01.2006 | bestyrelse |
Martin Larsen | 27.06.2002 | 01.01.2006 | bestyrelse |
Finn Tersløv Jørgensen | 09.09.1999 | 01.01.2006 | bestyrelse |
Poul Jørgensen | 09.09.1999 | 01.01.2006 | formand |
Erling Haunstrup Poulsen | 09.09.1999 | 27.06.2002 | næstformand |