Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: CURIVAL ApS. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Curival ApS. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 3. 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Troels Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Legale ejere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Navne: CURIVAL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Reelle ejere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Stiftere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 3. 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 47, 9440 Aabybro (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive finansiering, handel og investering. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 47, 9440 Aabybro (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2008-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 95, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: STATSAUT. REV. P.B. MATTHIESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 2005-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 95, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-06-17)
Den 2005-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 47, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 47, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Direktion: Troels Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-13)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Legale ejere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: CURIVAL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Reelle ejere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Stiftere: Troels Bagge Hjortlund (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)