Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jimmy Buhl(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Stig Rosenmejer Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jette Husum(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Erling Aaskov(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Fjord(virk.: 15) | 0 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Anders Kronborg(virk.: 54) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,85 % |
Bent Raahauge(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ivar Kjetil Bremer Hauge(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gunhild Leth Andersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Petersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Dalgaard Mortensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rolf Bagger(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Nørby Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Lammert Nielsen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Paul Samsøe(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Enersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Isi Foighel(virk.: 12) | 8,33 % | 16,67 % | 16,67 % | 58,33 % |
Per Thestrup(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Jens Skrumsager Skau(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Michael Christiansen(virk.: 63) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Vibeke Stougaard Frank(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Cajus Aaberg(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 41,67 % |
Arne Oluf Andersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Vrangstrup(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Kleener(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Carlsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gert Herzberg(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lonny Hjorth(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Grandelag Petersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Eva Hoff Sonne(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Bugge Madsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
David Hellemann(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,23 % | 1,85 % | 1,85 % | 6,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Raahauge | ||
Eva Hoff Sonne | ||
Gunhild Leth Andersen | ||
Palle Vrangstrup | ||
Per Thestrup | ||
Vibeke Grandelag Petersen | ||
Bent Larsen | ||
Erling Aaskov | ||
Lonny Hjorth | ||
Gert Herzberg | 18.08.1978 | Tingstedvej 22B, 2640 Hedehusene |
Per Nørby Hansen | ||
Flemming Dalgaard Mortensen | ||
Paul Samsøe | ||
Anders Kronborg | 11.02.1997 | Stockflethsvej 19, 2000 Frederiksberg |
Marianne Petersen | 29.03.2000 | |
Søren Eusebius Jakobsen | 02.03.2006 | Odinshøjvej 19B, 3140 Ålsgårde |
Jette Husum | 01.12.2006 | |
Palle Pedersen | ||
Bent Fjord | 01.01.2007 | Birkehøj 4, 2600 Glostrup |
Jørgen Stig Rosenmejer Nielsen | 01.01.2007 | Skyllebakke Havn 60, 3600 Frederikssund |
Michael Christiansen | 01.02.2007 | Tulstrupvej 92A, 3230 Græsted |
Mette Bugge Madsen | 01.03.2009 | Azaleavej 35, 2000 Frederiksberg |
Arne Oluf Andersen | 05.02.2010 | |
Rolf Bagger | ||
Jørgen Kleener | 01.08.2011 | Vimmelskaftet 22, 3700 Rønne |
Ivar Kjetil Bremer Hauge | ||
Jimmy Buhl | ||
Mogens Munk-Rasmussen | ||
Lars Lammert Nielsen | ||
Vibeke Stougaard Frank | ||
David Hellemann |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 30.05.1992 (7143 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Buhl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jørgen Stig Rosenmejer Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jette Husum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Erling Aaskov(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bent Fjord(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Anders Kronborg(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 |
Bent Raahauge(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palle Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivar Kjetil Bremer Hauge(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunhild Leth Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marianne Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flemming Dalgaard Mortensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolf Bagger(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Nørby Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lars Lammert Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paul Samsøe(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørn Enersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bent Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isi Foighel(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Per Thestrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jens Skrumsager Skau(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Michael Christiansen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 |
Vibeke Stougaard Frank(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Finn Cajus Aaberg(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Arne Oluf Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Palle Vrangstrup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørgen Kleener(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Erik Carlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gert Herzberg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lonny Hjorth(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vibeke Grandelag Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eva Hoff Sonne(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mette Bugge Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
David Hellemann(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 1 % | 6 % | 46 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jimmy Buhl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jørgen Stig Rosenmejer Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jette Husum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Erling Aaskov(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bent Fjord(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 2 | 1 | 0 |
Anders Kronborg(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 7 | 0 | 0 |
Bent Raahauge(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Palle Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ivar Kjetil Bremer Hauge(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gunhild Leth Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marianne Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 1 |
Flemming Dalgaard Mortensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rolf Bagger(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Nørby Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lars Lammert Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 2 |
Paul Samsøe(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jørn Enersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bent Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isi Foighel(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 0 | 1 | 0 |
Per Thestrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jens Skrumsager Skau(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 1 | 0 |
Michael Christiansen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 58 | 4 | 1 | 13 |
Søren Eusebius Jakobsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 2 | 1 | 3 |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 3 | 1 | 0 |
Vibeke Stougaard Frank(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 1 | 1 |
Finn Cajus Aaberg(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 0 | 0 | 0 |
Arne Oluf Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Palle Vrangstrup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Kleener(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 0 | 1 |
Erik Carlsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gert Herzberg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lonny Hjorth(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vibeke Grandelag Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eva Hoff Sonne(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mette Bugge Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
David Hellemann(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 319 | 27 | 9 | 26 |
Pct. | 84 % | 7 % | 2 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |