Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 9, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Interessenter: VIMMELSKAFTET 39 ST.. 1996 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2002-05-31 fjernes Navne: K/S VIMMELSKAFTET 39 ST.. KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Allan Wind Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Bestyrelse: Allan Wind Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 fjernes Bestyrelse: Ole Vagner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen: Ejerlejlighed Vimmelskaftet 39, st., butik nr. 11, 1161 København V. Matr.nr. 008 af 139, Snarens Kvarter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Vedtægter: 1997-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 9, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Bestyrelse: Ole Vagner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Interessenter: VIMMELSKAFTET 39 ST.. 1996 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-12-18 tilføjes Navne: K/S VIMMELSKAFTET 39 ST.. KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)