Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyportstræde 41, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Direktion: Jakob Kühnel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Navne: JAKOB KÜHNEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-04 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Vedtægter: 2001-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyportstræde 41, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 tilføjes Direktion: Jakob Kühnel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Navne: JAKOB KÜHNEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1550 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1550 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)