Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Stræde-Christensen | 12.10.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Jens Hansen | 01.01.1999 | 12.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tobias Holm Hansen | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andersen | 15.02.2023 | formand |
Finn Stræde-Christensen | 03.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Mosbæk Nielsen | 03.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tobias Holm Hansen | 04.05.2021 | 14.02.2023 | formand |
Betina Holm | 04.05.2021 | 03.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Matilde Holm Hansen | 05.02.2019 | 03.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Pedersen | 05.02.2019 | 04.05.2021 | formand |
Tobias Holm Hansen | 05.02.2019 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |