Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-04-20 fjernes Binavne: AROSII A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kunter Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Direktion: Morten Kvistgaard Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@arosii.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-11 fjernes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS HOLDINGA/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Stiftere: KROGSGAARD INVEST ApS, Core Systems I/S, Arne Stouby Grønkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Arosii Information Systems A/S og foretage andre investeringer i aktier, anparter og andre passive kapitalanbringelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 tilføjes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS HOLDINGA/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-13 fjernes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS A/S (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2012-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-14 tilføjes Vedtægter: 2012-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-11 tilføjes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Revisor: Ejendommen Brunbjergvej 3 v/Tore Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 27, 8200 Århus N (offentliggjort 2005-01-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-23 fjernes Bestyrelse: Lars Søndergaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 27, 8200 Århus N (offentliggjort 2005-01-08)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Direktion: Morten Kvistgaard Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Direktion: Arne Stouby Grønkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Arne Stouby Grønkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@arosii.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-12 tilføjes Binavne: AROSII A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS A/S (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2003-03-24 fjernes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS ApS (offentliggjort 1999-11-22)
Den 2003-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-01-28)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 156.250,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-28 tilføjes Bestyrelse: Arne Stouby Grønkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-26 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-28 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-01-28)
Den 2000-01-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-01-15)
Den 1999-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: J.M. Mørks Gade 3, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-04-06)
Den 1999-11-10 tilføjes Navne: AROSII INFORMATION SYSTEMS ApS (offentliggjort 1999-11-22)
Den 1999-11-09 fjernes Navne: KONFRONT INFORMATION SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.M. Mørks Gade 3, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-04-06)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: KONFRONT INFORMATION SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: Ejendommen Brunbjergvej 3 v/Tore Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Stiftere: KROGSGAARD INVEST ApS, Core Systems I/S, Arne Stouby Grønkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)