Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1999-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stoltenbergsgade 9, 1576 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-21 fjernes Navne: SEALEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-14 fjernes Direktion: Peter Christian Søttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-10 fjernes Direktion: Bjørn Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, holdingvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-10 tilføjes Vedtægter: 1993-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-22 tilføjes Navne: SEALEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-21 fjernes Navne: P.P.H.S.G. 149 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-21 fjernes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 fjernes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stoltenbergsgade 9, 1576 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-21 tilføjes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-21 tilføjes Navne: P.P.H.S.G. 149 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Per Gunnar Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Stiftere: Thor Stadil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)