Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbækvej 31, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Navne: FERIECENTER INVEST. VARDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Stiftere: REKA Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 fjernes Direktion: Erik Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbækvej 31, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, 2., 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, 2., 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Direktion: Erik Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre investeringer i feriecentre og hertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Navne: FERIECENTER INVEST. VARDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Stiftere: REKA Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Vedtægter: 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)