Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Just Andersen | 07.12.2011 | 22.04.2015 | direktion |
Morten Nicolaj Rose-Nielsen | 29.05.2009 | 07.12.2011 | direktion |
Ib Kurt Arnbjerg | 14.12.2005 | 29.05.2009 | direktion |
Peter Vammen | 01.09.2003 | 14.12.2005 | direktion |
Michael Westergaard | 01.05.2002 | 01.09.2003 | direktion |
Finn Westergaard | 25.06.1999 | 01.09.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Søgaard Rasmussen | 31.05.2012 | 22.04.2015 | bestyrelse |
Peter Istrup | 07.12.2011 | 22.04.2015 | bestyrelse |
John Duus Andresen | 07.12.2011 | 22.04.2015 | bestyrelse |
Morten Mikkelsen | 07.12.2011 | 22.04.2015 | formand |
Morten Nicolaj Rose-Nielsen | 29.05.2009 | 31.05.2012 | bestyrelse |
Per Gran Pedersen | 14.12.2005 | 22.02.2011 | formand |
Ib Kurt Arnbjerg | 14.12.2005 | 29.05.2009 | bestyrelse |
Karsten Bang | 08.03.2004 | 14.12.2005 | bestyrelse |
Kim Bo Kristensen | 23.02.2004 | 14.12.2005 | formand |
Peter Vammen | 01.09.2003 | 14.12.2005 | bestyrelse |
Michael Tørnæs Roschmann | 01.09.2003 | 08.03.2004 | bestyrelse |
Svend Aage Mønsted | 01.09.2003 | 23.02.2004 | formand |
Mikael Sternberg | 01.05.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Michael Westergaard | 01.05.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Hugo Vilhelm Larsen | 20.12.1999 | 18.04.2000 | bestyrelse |
Finn Westergaard | 25.06.1999 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Kirsten Inge Westergaard | 25.06.1999 | 01.05.2002 | bestyrelse |
Joan Ulla Friis Philipson | 25.06.1999 | 20.12.1999 | bestyrelse |
Leif Franck Philipson | 25.06.1999 | 20.12.1999 | formand |