Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 8, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2007-05-29 fjernes Bestyrelse: Kirsten Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Direktion: Freddy Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 fjernes Navne: FREDDY JOHANSENS INVESTERINGSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er: køb og salg samt udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 8, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2005-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-20 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-09-20)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-10-31 tilføjes Bestyrelse: Mogens Eberhardt Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Bestyrelse: Leif Michael Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-08 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Finn Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Bestyrelse: Leif Michael Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Direktion: Freddy Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Navne: FREDDY JOHANSENS INVESTERINGSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Finn Nielsen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)