Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-27 fjernes Navne: WINTHER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Stiftere: Jens Christian Winther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 fjernes Direktion: Jens Christian Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: jcwinther@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jcwinther@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 1999-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Skomager Vej 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-13 tilføjes Direktion: Jens Christian Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-13 tilføjes Navne: WINTHER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Stiftere: Jens Christian Winther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Vedtægter: 1999-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)