Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-11-19 fjernes Direktion: Jens Martin Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-11-19 fjernes Navne: S. J. J. K. HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-11-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Stiftere: Søren Kristian Laursen, Knud Kristian Madsen, John Wittendorff, Jens Martin Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-05-14 fjernes Direktion: Knud Kristian Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Emond Rahbek A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Vedtægter: 2013-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Direktion: Søren Kristian Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-11-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 1999-10-19)
Den 2002-11-27 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 1999-11-04)
Den 1999-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 1999-10-19)
Den 1999-09-30 tilføjes Direktion: Søren Kristian Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: S. J. J. K. HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-16)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Stiftere: Søren Kristian Laursen, Knud Kristian Madsen, John Wittendorff, Jens Martin Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-16)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)