Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 43, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 fjernes Direktion: Kasper Enemark (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 fjernes Navne: PERICHA INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Stiftere: NIELSEN INVESTMENT HOLDING AF 1999ApS, KER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 43, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 97, 8700 Horsens (offentliggjort 2002-12-01)
Den 2005-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 fjernes Revisor: Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-24 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 97, 8700 Horsens (offentliggjort 2002-12-01)
Den 2001-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-10-19)
Den 2001-05-08 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-08 tilføjes Vedtægter: 2001-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-09)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-10-19)
Den 1999-09-30 tilføjes Direktion: Kasper Enemark (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: PERICHA INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Stiftere: NIELSEN INVESTMENT HOLDING AF 1999ApS, KER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)