Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Bestyrelse: Gitte Kjær Thisgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-16 tilføjes Vedtægter: 2024-08-16 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2008-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THISGAARD HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2014-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: FACET GULD OG SØLV ApS. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FASTERHOLT MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 22, 7330 Brande (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 22, 7330 Brande (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 22, 7330 Brande (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 22, 7330 Brande (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 tilføjes Vedtægter: 2014-10-31 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-07-04 tilføjes Legale ejere: Gitte Kjær Thisgaard Pedersen, Rikke Kjær Aslak, Janni Kjær Pedersen, Heidi Kjær Veje, Mette Kjær Pedersen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-13 tilføjes Direktion: Peter Flø Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-13 fjernes Direktion: Agner Laursen Thisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2005-05-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Reelle ejere: Gitte Kjær Thisgaard Pedersen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Navne: AGNER THISGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-09)
Den 2003-08-25 fjernes Navne: THISGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejstrupvej 22, 7330 Brande (offentliggjort 2023-01-03)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Agner Laursen Thisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: THISGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: Grethe Kjær Thisgaard, Agner Laursen Thisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-10-19)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)