Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-07 fjernes Navne: PLATON FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Direktion: Ole Lindstrøm Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Fode (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i danske og udenlandske selskaber, at foretage kapitalanlæg i værdipapirer og fast ejendom, at drive finansiel virksomhed og kapitalformidling, herunder finansiering af formuegoder, handel med pantebreve, obligationer, aktier, warrants, optioner futures samt øvrige finansielle instrumenter, værdipapirer og valuta, at drive handel med fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening eller af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 tilføjes Vedtægter: 1991-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Bestyrelse: Carsten Birk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Direktion: Carsten Birk Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 fjernes Bestyrelse: Christian Valter Lützhøft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 fjernes Direktion: Irvin Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-18 tilføjes Navne: PLATON FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 30.OKTOBER 1965 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 30.OKTOBER 1965 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Navne: ERIK ROUG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Bestyrelse: Erik Roug (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Binavne: HERNING EMBALLAGEFABRIK A/S, HERNING BEHOLDERFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Direktion: Anton Moustgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Roug (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Binavne: HERNING EMBALLAGEFABRIK A/S, HERNING BEHOLDERFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Direktion: Anton Moustgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Navne: ERIK ROUG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)