Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: J.J.KM ApS. (offentliggjort 2016-06-26)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 3. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Bestyrelse: Hans Carl Ramon Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Hans Carl Ramon Schou (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Legale ejere: CUMULUS-INVEST ApS (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Navne: A/S C.K.M (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 3. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 5. TH., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-04-15 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2011-04-15 fjernes Revisor: Max Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-20 tilføjes Direktion: Hans Carl Ramon Schou (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2010-11-20 fjernes Direktion: Claus Axel Kruse-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-20 fjernes Bestyrelse: Claus Axel Kruse-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 5. TH., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 5. TH., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-19 fjernes Bestyrelse: Liselotte Kruse-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Revisor: Max Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 tilføjes Bestyrelse: Claudia Alexandra Kruse-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-03-14 fjernes Bestyrelse: Leo Jens Nielsen Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 fjernes Direktion: Leo Jens Nielsen Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1989-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1989-10-02 tilføjes Vedtægter: 1989-10-02 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1980-06-12 tilføjes Legale ejere: CUMULUS-INVEST ApS (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgparken 22, 5. TH., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-03-26 tilføjes Bestyrelse: Leo Jens Nielsen Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-03-26 tilføjes Direktion: Leo Jens Nielsen Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-03-26 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-03-26 tilføjes Navne: A/S C.K.M (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen, Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 1962-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)