Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2021-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 13, 1., 1602 København V (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: Dorte Knudsen, Torben Stæhr Heilesen, Nini Torp, Lis Koch, Frank Wegener-Petersen, Hanne Jonassen, Ruth Brøndsted, TØMRERMESTER OTTO V. MADSEN OG HUSTRU IRMA MADSENS FAMILIEFOND, Charlotte Bundgaard, Boet efter Helen Bruun v/Søren Peter Andersen, Lisbeth Heilesen, Fritze Henriette Steiner-Johnsen, Morten Bruun Steiner, Jørgen Jonassen, Ole Scharff-Haarbye, Susanne Bock (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET ORDRUPVEJ 45 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: Ole Scharff-Haarbye (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-27 fjernes Direktion: Uffe Bøgelund Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-02 tilføjes Legale ejere: Susanne Bock (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2016-11-01 fjernes Legale ejere: Susanne Bock (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 617.700,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-07-09 tilføjes Legale ejere: Susanne Bock, TØMRERMESTER OTTO V. MADSEN OG HUSTRU IRMA MADSENS FAMILIEFOND, Charlotte Bundgaard, Boet efter Helen Bruun v/Søren Peter Andersen, Lisbeth Heilesen, Fritze Henriette Steiner-Johnsen, Morten Bruun Steiner, Jørgen Jonassen, Ole Scharff-Haarbye (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2015-07-08 fjernes Legale ejere: Susanne Bock, Boet efter Helen Bruun v/Søren Peter Andersen, TØMRERMESTER OTTO V. MADSEN OG HUSTRU IRMA MADSENS FAMILIEFOND, Charlotte Bundgaard, Lisbeth Heilesen, Fritze Henriette Steiner-Johnsen, Morten Bruun Steiner, Jørgen Jonassen, Ole Scharff-Haarbye (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-09 tilføjes Vedtægter: 2015-07-09 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Susanne Bock, Boet efter Helen Bruun v/Søren Peter Andersen, TØMRERMESTER OTTO V. MADSEN OG HUSTRU IRMA MADSENS FAMILIEFOND, Charlotte Bundgaard, Lisbeth Heilesen, Fritze Henriette Steiner-Johnsen, Morten Bruun Steiner, Jørgen Jonassen, Ole Scharff-Haarbye, Dorte Knudsen, Torben Stæhr Heilesen, Nini Torp, Lis Koch, Frank Wegener-Petersen, Hanne Jonassen, Ruth Brøndsted (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 13, 1., 1602 København V (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2012-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 13, 1., 1602 København V (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 13, 1., 1602 København V (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, 1603 København V (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2009-05-20 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bøgelund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2009-05-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Eckhardt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Direktion: Uffe Bøgelund Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2009-05-20 fjernes Direktion: Jørgen Eckhardt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, 1603 København V (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2007-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2006-02-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Scharff-Haarbye (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2005-03-21 fjernes Bestyrelse: Ellen Munch-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-09 fjernes Bestyrelse: Johan Lambreth Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, opføre, drive og sælge beboelsesejendomme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1996-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør (offentliggjort 2020-10-06)
Den 1996-11-11 tilføjes Vedtægter: 1996-11-11 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1993-05-11 fjernes Bestyrelse: Irma Thora Marie Christine Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 fjernes Revisor: BKO ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-01-07 tilføjes Bestyrelse: Irma Thora Marie Christine Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-01-07 tilføjes Direktion: Jørgen Eckhardt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-01-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-01-07 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET ORDRUPVEJ 45 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1953-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1953-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1953-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 1953-01-07 tilføjes Revisor: BKO ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 1953-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-06)