Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Hjorth | 19.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Johansen | 11.02.2021 | 19.05.2022 | direktør |
Trine Hauge Christensen | 23.11.2018 | 11.02.2021 | adm. dir |
Rikke Rubæk Dresing | 07.12.2017 | 23.11.2018 | adm. dir |
Lars Borgstrøm | 01.10.2017 | 07.12.2017 | adm. dir |
Erik Harloff Nissen | 01.11.2012 | 01.10.2017 | adm. dir |
Berit Kristiansen | 13.09.2007 | 01.11.2012 | adm. dir |
Claus Erik Moser | 12.03.2007 | 13.09.2007 | adm. dir |
Sten Aage Uhrenholt Schultz | 22.09.2005 | 12.03.2007 | direktør |
Frank Juul Hansen | 23.03.2001 | 22.09.2005 | direktør |
Claus Erik Moser | 23.03.2001 | 20.03.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jette Thoft Rosenberg | 01.10.2023 | formand |
Henrik Hjorth | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørholm Baltser | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Johansen | 11.02.2021 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Trine Hauge Christensen | 07.12.2017 | 11.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller | 21.08.2012 | 01.10.2023 | formand |
Berit Kristiansen | 21.08.2012 | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Alice Esperanza Ohmeyer | 08.02.2012 | 21.08.2012 | formand |
Claus Erik Moser | 15.03.2011 | 08.02.2012 | formand |
Hans Erik Brønserud | 15.03.2011 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Knud Herbert Prytz Sørensen | 11.03.2010 | 17.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Flemming Kjær | 12.07.1999 | 11.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Knud Herbert Prytz Sørensen | 12.07.1999 | 20.03.2001 | bestyrelsesmedlem |