Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Bestyrelse: Timm Grün (formand) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-12-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-04 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Bestyrelse: Mikael Juhana Hjorth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Sampsa Aulis Aleksi Apajalahti (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Robert Raymond Bruil Feldt (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Peter Gill (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-02-18 fjernes Bestyrelse: Dominic Heinz Nagel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-09-10 tilføjes Bestyrelse: Dominic Heinz Nagel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-09-07 fjernes Bestyrelse: Dominik Wagenpfeil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 1058 København K (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 1058 København K (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-09 tilføjes Bestyrelse: Dominik Wagenpfeil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-10-09 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (næstformand) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Peter Gill (direktør) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-10-09 fjernes Direktion: Michael Antitsch Mortensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Strandholmen HoldCo S.à.r.l. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 fjernes Legale ejere: Trianglen Aarhus ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Trianglen PropCo A/S (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-08 fjernes Navne: KS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2017-10-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og lede: (i) fast ejendom, hvilket betyder (a) ejendomme, (b) hereditære byggerettigheder, (c) lejligheder, samejerettigheder, hereditære byggerettigheder over lejligheder, fælles hereditære byggerettigheder, (d) brugsrettigheder i henhold til tysk ret og tilsvarende rettigheder i henhold til gældende ret i andre jurisdiktioner, og (e) aktiver til brug for administration af fast ejendom. Fast ejendom, som erhverves af Selskabet, skal være beliggende i Norge, Sverige, Finland eller Danmark; (ii) ejendomsselskaber, hvilket betyder et eksisterende eller nyligt etableret selskab, der, som følge af dets vedtægter kun må erhverve og eje fast ejendom (herunder aktiver til brug for administration af fast ejendom) eller andele i selskaber, der som følge af deres vedtægter kun må erhverve eller eje (direkte eller indirekte) fast ejendom. Sådanne ejendomsselskaber må ikke erhverve brugsrettigheder og skal have deres hjemsted inden for territoriet af en af medlemsstaterne af det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; og (iii) likviditetsinvesteringer, hvilket omfatter (a) bankindskud, som betyder indskud, der (i) har en restløbetid på intet mere end tolv måneder og (ii) kan fastholdes hos et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat i den Europæiske Union, i en anden kontraherende stat til EØS eller i en ikke-EØS stat, hvis kreditinstitutter er underlagt løbende tilsyn, (b) pengemarkedspapir, som betyder papirer, der normalt er handlet på pengemarkeder og rentebæ-rende værdipapirer, som på tidspunktet for deres erhvervelse har en resterende løbetid på intet mere end 397 dage, en rente, der ifølge betingelserne og vilkårene for udstedelse justeres efter markedsforholdene jævnligt men mindst en gang i løbet af 397 dage under hele de-res løbetid eller hvis risikoprofil svarer til en risikoprofil for sådanne værdipapirer, (c) værdipapirer, som er optaget på den Europæiske Centralbank eller den tyske Bundesbank som sikkerhed for kreditforretning som omhandlet i artikel 18.1 i Protokol om Statutten for det Europæiske System af Centralbanker og den Europæiske Centralbank eller hvis optagelse ifølge betingelserne og vilkårene for udstedelse vil finde anvendelse, forudsat at optagelsen finder sted inden for et år efter deres udstedelse ("ECB-værdipapirer"); (d) enheder af investeringsmidler som beskrevet i afsnit 1, paragraf 1b), 2. sætning og afsnit 22, paragraf 2 i den tyske "Investment Tax Act", som ifølge dens investeringsretningslinjer kun må investere i bankindskud, pengemarkedspapirer eller ECB-værdipapirer, og (e) værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller fast forrentet værdipapirer. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller næstformanden eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvænget 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-11 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (næstformand) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-11 fjernes Bestyrelse: Niels Bo Rustrup Skeldal Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-10 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-11 tilføjes Direktion: Michael Antitsch Mortensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Kirsten Elisabeth Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-11 tilføjes Vedtægter: 2017-08-11 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-10 tilføjes Legale ejere: Trianglen Aarhus ApS (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: NBS HOLDING ApS, LARS SKELDAL HOLDING ApS, KE HOLDING A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, opførelse og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Vedtægter: 2017-07-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-05-08 fjernes Bestyrelse: Lars Rustrup Skeldal Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-10 fjernes Bestyrelse: Peter Højgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Legale ejere: NBS HOLDING ApS, LARS SKELDAL HOLDING ApS, KE HOLDING A/S (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-12-06)
Den 2007-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvænget 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2007-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 44, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-03 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-12-06)
Den 1999-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 44, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2017-07-31)
Den 1999-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Navne: KS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1999-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-06-10 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Stiftere: P.S. BILUDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsen, 2 i forening. Selskabet tegnes tillige af samtlige medlemme af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2017-07-31)
Den 1999-06-10 tilføjes Vedtægter: 1999-06-10 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 1999-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Højgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Kirsten Elisabeth Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: Preben Rustrup Skeldal Sørensen, Kirsten Elisabeth Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)