Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Christian Lindeborgh | 12.01.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fritz Walther Pedersen | 01.01.1999 | 12.01.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jannik Bendt Pedersen | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bjerring Christiansen | 24.02.2021 | formand |
Fritz Walther Pedersen | 12.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Lindeborgh | 12.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bjørn Rasmussen | 24.02.2021 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Drejsig Petersen | 06.03.2018 | 24.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Skovgaard Rasmussen | 19.11.2015 | 06.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Jessen Bjerrisgaard | 01.09.2015 | 24.02.2021 | formand |
Jens Jørgen Jessen Bjerrisgaard | 27.05.2010 | 31.08.2015 | næstformand |
Lars Simper | 17.09.2007 | 01.09.2015 | formand |
Mogens Mørch Nygaard | 09.05.2006 | 01.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Engel Eichen | 09.05.2006 | 17.09.2007 | formand |
Allan Jensen | 12.05.2000 | 09.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Preben Kjær Pedersen | 12.05.2000 | 09.05.2006 | formand |