Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-11 fjernes Binavne: A/S DANSK TAGKASSETTE, A/S DANSK TAGELEMENT, A/S DANSK KASSETTE, A/S DANSK KASETTEPROFIL, A/S DANSK KASETTEMONTAGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: D S Industrivej 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Bestyrelse: Mads Møller Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Direktion: Svend Møller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Navne: DS TAGKASSETTE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Stiftere: DS GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-25 fjernes Bestyrelse: Ole Tandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: D S Industrivej 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Navne: DS TAGKASSETTE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-26 fjernes Navne: A/S DANSK TAGKASSETTE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Vedtægter: 2000-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Tandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Svend Møller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Direktion: Henrik Steen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-22 tilføjes Bestyrelse: Mads Møller Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Binavne: A/S DANSK TAGKASSETTE, A/S DANSK TAGELEMENT, A/S DANSK KASSETTE, A/S DANSK KASETTEPROFIL, A/S DANSK KASETTEMONTAGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Direktion: Henrik Steen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Navne: A/S DANSK TAGKASSETTE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Stiftere: DS GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)