Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Binavne: GE INVESTERING A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-13 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Navne: DLS INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Stiftere: Henning Hasselgaard (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 fjernes Bestyrelse: Per Asbjørn Sønderup (formand) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 fjernes Direktion: Jan Rye Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af og investering i værdipapirer samt finansieringsvirksomhed af enhver art, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-03-10 tilføjes Vedtægter: 2014-03-10 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2014-02-04)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2014-02-04)
Den 2009-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 27, 9500 Hobro (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2009-05-11)
Den 2009-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Rye Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2009-09-01 fjernes Bestyrelse: Per Skaadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Direktion: Jan Rye Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2009-09-01 fjernes Direktion: Lars Thormann Carlsbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2009-05-11)
Den 2009-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2009-03-11 tilføjes Bestyrelse: Per Asbjørn Sønderup (formand) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2009-03-11 fjernes Bestyrelse: Per Hvid Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2009-03-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Binavne: GE INVESTERING A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2008-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Navne: DLS INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2008-06-17 fjernes Navne: DLS INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2008-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Binavne: GE INVESTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2008-04-10)
Den 2008-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-02-18 tilføjes Bestyrelse: Erling Simon Thøgersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Bestyrelse: Peter Kristian Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-23 fjernes Bestyrelse: Ebbe Aggerholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-23 tilføjes Navne: DLS INVEST ApS (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-06-22 fjernes Navne: GE INVESTERING ApS (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 tilføjes Bestyrelse: Glen Engdal Sinclair (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Aggerholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 fjernes Bestyrelse: Peter Kristian Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Direktion: Lars Thormann Carlsbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 fjernes Direktion: Poul Verner Fisker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Kristian Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-12 fjernes Bestyrelse: Tage Krogh Vedel Bang (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 tilføjes Bestyrelse: Tage Krogh Vedel Bang (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 tilføjes Direktion: Poul Verner Fisker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 tilføjes Navne: GE INVESTERING ApS (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2000-12-28 fjernes Navne: HASSELGAARD ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Direktion: Henning Hasselgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergårdsvej 1, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Binavne: GE INVESTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Direktion: Henning Hasselgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 1999-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-13 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 1999-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Navne: HASSELGAARD ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 1999-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 1999-04-13 tilføjes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 tilføjes Stiftere: Henning Hasselgaard (offentliggjort 2015-03-19)
Den 1999-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-19)