Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Hejgaard | 16.02.2004 | 05.05.2005 | direktion |
Kaj Poul Andersen | 22.01.1999 | 31.08.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Fode | 22.01.1999 | 05.05.2005 | bestyrelse |
Palle Mørch | 22.01.1999 | 05.05.2005 | bestyrelse |
Lillian Emma Gerdes | 22.01.1999 | 05.05.2005 | bestyrelse |
Thorkild Jørgensen | 22.01.1999 | 01.05.2000 | bestyrelse |