Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-05-18 fjernes Binavne: LYS OG TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 5, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-25 fjernes Bestyrelse: Johnny Bent Hemmingsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Direktion: Torben Sten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-25 fjernes Navne: GITTER TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 fjernes Direktion: Johnny Bent Hemmingsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Lise Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Steen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Johnny Bent Hemmingsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Steen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-02 tilføjes Navne: GITTER TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-01 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2273 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Steen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Jørgen Steen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af og handel med tilbehør til belysningsbranchen - herunder afskærmninger og specialbelysning - og nødbelysningssystemer, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Vedtægter: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Binavne: GT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 5, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Binavne: GT ApS, LYS OG TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2273 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)