Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 56, 1. tv., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@alliancesecurity.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 fjernes Navne: CON-2009 HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Stiftere: Brian Alex Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Bestyrelse: Brian Alex Bayer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Direktion: Brian Alex Bayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 56, 1. tv., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2010-02-05 tilføjes Bestyrelse: Tina Bayer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vagtvirksomhed i Danmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Vedtægter: 2010-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Franck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbækvej 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2009-08-27 tilføjes Navne: CON-2009 HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Navne: ALLIANCE SECURITY VAGTDIVISION A/S (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2009-08-27 fjernes Binavne: SECURITY CONSULTING A/S, ALLIANCE VAGTDIVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@alliancesecurity.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbækvej 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 4, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2006-07-19 tilføjes Navne: ALLIANCE SECURITY VAGTDIVISION A/S (offentliggjort 2006-07-25)
Den 2006-07-18 fjernes Navne: ALEX HOLDING A/S (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2006-07-19 fjernes Binavne: LIVSGUIDEN A/S, ALLIANCE SECURITY VAGTDIVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-01-11 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Navne: ALEX HOLDING A/S (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-07-12 fjernes Navne: SECURITY CONSULTING A/S (offentliggjort 2003-12-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 tilføjes Navne: SECURITY CONSULTING A/S (offentliggjort 2003-12-22)
Den 2003-12-11 fjernes Navne: LIVSGUIDEN A/S (offentliggjort 2003-02-03)
Den 2003-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 4, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåhusvej 11, 2670 Greve (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2003-01-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Franck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 tilføjes Navne: LIVSGUIDEN A/S (offentliggjort 2003-02-03)
Den 2003-01-21 fjernes Navne: BBCC A/S (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-26 fjernes Bestyrelse: Claus Henrik Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåhusvej 11, 2670 Greve (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballerup Byvej 222, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballerup Byvej 222, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Harmonivej 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 tilføjes Navne: BBCC A/S (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-03-20 fjernes Navne: INPAS SECURITY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 fjernes Bestyrelse: Ole Bay Esbensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-09 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-09 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-02 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harmonivej 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Bay Esbensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Binavne: LIVSGUIDEN A/S, ALLIANCE SECURITY VAGTDIVISION A/S, SECURITY CONSULTING A/S, ALLIANCE VAGTDIVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Direktion: Brian Alex Bayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Navne: INPAS SECURITY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Stiftere: Brian Alex Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)