Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-06-16 fjernes Binavne: PKM DATA ApS, JDG RENGØRING ApS, JDG ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Navne: JDG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 119, 2630 Taastrup (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2010-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Direktion: Jan Drage Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Revisor: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 4 JANUAR 2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 119, 2630 Taastrup (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, rengøringsvirksomhed samt handel med IT-udstyr. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Vedtægter: 2008-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Jan Drage Gudmandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Direktion: Tom Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: JDG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 fjernes Navne: PKM DATA ApS (offentliggjort 2000-01-12)
Den 2007-05-31 tilføjes Revisor: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 4 JANUAR 2009 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: CLEAN LIFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Tom Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Jesper Melhedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Idalundvej 42, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2005-08-22 tilføjes Revisor: CLEAN LIFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Jesper Melhedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 fjernes Direktion: Tom Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-14 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-14 fjernes Revisor: FF DANMARK AF 26. APRIL 1901 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Direktion: Tom Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Direktion: Henning Paepke Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idalundvej 42, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2001-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 15, 1362 København K (offentliggjort 2000-01-12)
Den 2001-02-06 tilføjes Direktion: Henning Paepke Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 fjernes Direktion: Peter Lisberg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Revisor: FF DANMARK AF 26. APRIL 1901 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 fjernes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Direktion: Peter Lisberg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 fjernes Direktion: Jørgen Kroll-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 15, 1362 København K (offentliggjort 2000-01-12)
Den 1999-11-01 tilføjes Direktion: Jørgen Kroll-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 tilføjes Navne: PKM DATA ApS (offentliggjort 2000-01-12)
Den 1999-11-01 tilføjes Revisor: Frede Kyhn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-31 fjernes Navne: VICH-M 1104 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Binavne: PKM DATA ApS, JDG RENGØRING ApS, JDG ERHVERVSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: VICH-M 1104 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)