Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-30 fjernes Navne: EUROPARTENARIAT DENMARK 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Stiftere: Fonden Nordjyllands Erhvervsservice, Aalborg Industri- og Handelskammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Bestyrelse: Per Vestergaard Okkels (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Direktion: Per Kristian Kortbech Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre europatenariat i år 2000 i Nordjylland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Navne: EUROPARTENARIAT DENMARK 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-14 fjernes Navne: EUROPARTENARIAT DANMARK-2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Vedtægter: 2000-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Litske Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Nørkær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Litske Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Direktion: Per Kristian Kortbech Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Navne: EUROPARTENARIAT DANMARK-2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Stiftere: Fonden Nordjyllands Erhvervsservice, Aalborg Industri- og Handelskammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)