Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-11 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: sob@rhbdevelopment.dk (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: RHB DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: K. J. INVEST A/S (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Stiftere: K.J. EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-12-01 fjernes Bestyrelse: Per Baun Helios (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Per Baun Helios (direktion) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: sob@rhbdevelopment.dk (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: soren@notabenus.dk (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: RHB DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: K.J. EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2014-10-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Balle (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2013-05-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Vedtægter: 2013-04-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2011-06-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 fjernes Bestyrelse: Borris Tangaa Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Tranholm (formand) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2010-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg samt udlejningsvirksomhed af fast ejendom i ind- og udland samt investeringsvirksomhed i øvrigt og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2010-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@notabenus.dk (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2010-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 i forening fra ledelsen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2010-06-10 tilføjes Vedtægter: 2010-06-10 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2010-05-06 fjernes Bestyrelse: Michael Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2010-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 16, 5560 Aarup (offentliggjort 2008-01-12)
Den 2008-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 16, 5560 Aarup (offentliggjort 2008-01-12)
Den 2008-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-02-11)
Den 2006-11-23 fjernes Bestyrelse: Kim Tranholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Direktion: Per Baun Helios (direktion) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2005-04-15 fjernes Direktion: Hans Friedrich Lorenzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2005-02-11)
Den 2005-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2005-02-10 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Hans Friedrich Lorenzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Direktion: Jørgen Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Revisor: MB REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2003-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldegade 33, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Tranholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: MB REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldegade 33, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Direktion: Jørgen Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-11 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Legale ejere: K.J. EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-01-11 tilføjes Navne: K. J. INVEST A/S (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Stiftere: K.J. EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1999-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-11)