Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Direktion: Lars Henrik Riisager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Navne: RIISAGER INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Stiftere: Lars Henrik Riisager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: www.riisager@com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VINTHER LARSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: www.riisager@com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-22 tilføjes Direktion: Lars Henrik Riisager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Ingeniørvirksomhed incl. rådgivning samt handel og maskinkonstruktion samt handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Navne: RIISAGER INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Stiftere: Lars Henrik Riisager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en dirrktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Vedtægter: 1999-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)