Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Vestergaard | 03.03.2006 | 29.08.2006 | direktion |
Jan Sargent Larsen | 09.04.2003 | 30.06.2008 | direktion |
Mads Krarup Kjær | 07.03.2001 | 09.04.2003 | direktion |
Søren Laursen | 11.01.1999 | 07.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Thorsted Vestergaard | 03.03.2006 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Jørgen Vestergaard | 03.03.2006 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Claus Elmquist-Clausen | 09.04.2003 | 30.06.2008 | bestyrelse |
Mette Årseth-Hansen | 09.04.2003 | 30.06.2008 | bestyrelse |
Jan Sargent Larsen | 09.04.2003 | 30.06.2008 | bestyrelse |
Christian Krarup Kjær | 07.03.2001 | 09.04.2003 | bestyrelse |
Flemming Eltang | 07.03.2001 | 09.04.2003 | bestyrelse |
Mads Krarup Kjær | 11.01.1999 | 09.04.2003 | formand |
Hanne Franck Kjær | 11.01.1999 | 07.03.2001 | bestyrelse |
Søren Laursen | 11.01.1999 | 07.03.2001 | bestyrelse |
Mette Heide-Jørgensen | 11.01.1999 | 07.03.2001 | bestyrelse |