Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborg Vænge 5, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-04 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Navne: WN CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Stiftere: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-04 fjernes Direktion: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-03-31 fjernes Direktion: Niels Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investering, finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-09-07 tilføjes Vedtægter: 2011-09-07 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-01-25 tilføjes Direktion: Niels Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Direktion: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborg Vænge 5, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Direktion: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-04 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Navne: WN CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Stiftere: Anette Vinther Wendelboe-Nielsen (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1999-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-12)