Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønhøj Strandvej 36, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Direktion: Torben Reese (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: TORBEN REESE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønhøj Strandvej 36, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønhøj Strandvej 36, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, handel, investering og servicevirksomhed samt anden dermed efter direktionenes skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Vedtægter: 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-10-13 fjernes Revisor: TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-19 tilføjes Revisor: TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 fjernes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-29 tilføjes Navne: TORBEN REESE CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-28 fjernes Navne: ABN NR. 353 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-28 tilføjes Direktion: Torben Reese (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Revisor: HHJJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønhøj Strandvej 36, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-22 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Navne: ABN NR. 353 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)