Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-04 fjernes Direktion: Thea Irene Bang-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-04 fjernes Navne: DE BANGSKE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Stiftere: BRDR. BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-08 fjernes Revisor: Niels Mayland Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Direktion: Thea Irene Bang-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom samt udlejning og administration heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Navne: DE BANGSKE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Revisor: Niels Mayland Søndergaard, Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Stiftere: BRDR. BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Vedtægter: 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)