Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 fjernes Direktion: Carolina Johanna Maria Geven-Kroezen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 fjernes Navne: HOLMSØ LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Revisor: Willy Asbjørn Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Direktion: Carolina Johanna Maria Geven-Kroezen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Direktion: Egbert Otter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Navne: HOLMSØ LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-11 fjernes Navne: ABN NR. 343 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-11 tilføjes Direktion: Egbert Otter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er landbrugsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Revisor: Willy Asbjørn Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Vedtægter: 1999-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-09 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Navne: ABN NR. 343 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)