Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brinch Sørensen, Pia Brinch Sørensen, Anni Brinch Sørensen, Niels Erik Sørensen (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-05-20 fjernes Reelle ejere: Anni Brinch Sørensen, Niels Erik Sørensen (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Legale ejere: N.E. SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2010-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 tilføjes Vedtægter: 2010-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 7, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 7, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-02 tilføjes Navne: BLANKENHAIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-01 fjernes Navne: PBH 26.696 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-18 tilføjes Direktion: Niels Erik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 7, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Navne: PBH 26.696 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-01 tilføjes Reelle ejere: Anni Brinch Sørensen, Niels Erik Sørensen (offentliggjort 2021-11-05)
Den 1998-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-12-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)