Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne |
Den 1997-06-06 fjernes Navne: AEG HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 527, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Bestyrelse: Ib Erthmann Frølich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Direktion: Benny Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 fjernes Bestyrelse: Karl Hanns Damm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-29 tilføjes Bestyrelse: Bror Halvar Johannes Jonzon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Vedtægter: 1995-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 8.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-02 tilføjes Navne: AEG HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Navne: ATLAS HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Bestyrelse: Erling Knattrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Direktion: Ib Erthmann Frølich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Bestyrelse: Bror Halvar Johannes Jonzon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Direktion: Palle Rimfort (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-07 fjernes Bestyrelse: Sven Gunnar Lennart Sunden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 tilføjes Navne: ATLAS HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Navne: ELECTROLUX ELMOTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Bestyrelse: Erling Knattrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Binavne: ELMOTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Direktion: Ib Erthmann Frølich (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 8.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 fjernes Bestyrelse: Leena Hanne Jakobsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 fjernes Direktion: Ivan Boalth Lindhardt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-22 fjernes Bestyrelse: Verner Lynge Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 527, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Bestyrelse: Verner Lynge Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Binavne: ELMOTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Direktion: Ivan Boalth Lindhardt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Navne: ELECTROLUX ELMOTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1911-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)